Dạng 2: Kỹ năng thực hiện phép tính về số tự nhiên

Phần I: Tổng hợp các kiến thức cần nhớ:

1.  Phép cộng, trừ

  • Tính chất giao hoán; kết hợp của phép cộng
  • Cộng với O
  • Một số trừ một tổng; trừ một hiệu
  • Tính chất phân phối

2.   Phép nhân, chia

  • Tính chất giao hoán; kết hợp của phép cộng, phép nhân:
  • Cộng với O
  • Nhân với O
  • Nhân với 1
  • Một số trừ một tổng; trừ một hiệu; chia một tích; chia một thương
  • Tính chất kết hợp

Phần II: Luyện tập

Bài 1.           Tính:

a)          \displaystyle 92\times 164-64\times \left( 82+2170:217 \right)

b)           \displaystyle \left( 100+42 \right)\times 42+\left( 200-58 \right)\times 58

c)           15243 + 2643 + 27364 – 643 + 4757 – 7364 =

d)           234 + 13 + 355 + 2345 + 266 – 513

e)           123 + 1024 + 877 – 2000

f)            132 x 9 + 132    ……………………………………………………………….

g)          48 x 12 + 48 x 3  + 35 x5 + 13 x5

h)        (56 x 27 + 56 x 35) : 62

i)           (456\times 11+912):13

j)           864\times 48-432\times 96 ……………………………………………………………………………………………

Bài 2.           Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a)             \displaystyle 320:x-10=5\times 48:24………………………………………

b)            x : 5 – 10 = 5……………………………………..……………..

c)            x – 140 : 35 = 270 ……………………………………………..

d)           x : 15 + 42 = 15 + 25 x 8 ……………………………………

e)           (x + 40) x 15 = 75 x 12  ……………………………………….

f)            (x + 12) + (x + 45) + (x + 88) + (x + 55) = 2200

Bài 3.           Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

a)             \displaystyle A=\left( 1998:18-1443:13 \right)\times \left( 16996-1110:30\times 305 \right)

b)            \displaystyle B=\underbrace{25+25+...+25}_{25\,}+\underbrace{75+75+...+75}_{25}

c)           C = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4+ 6+ 8

d)           D = 11 + 13 + 15 + 17 + ….. + 99 + 101

e)           E = ( 123 x 456 – 23 x 46 ) x (12 x 9 – 4 x 27)

f)            F = 25 x 125 x 6 x 8 x 4

g)          G = 12 x  125 x 24 x 50 =

h)          H = 123 + 465 + 47658 – 7658 – 1465 – 2123

i)           I = 65 + 342 + 6549 + 143 – 165 – 549 – 1143 – 242

j)           J = 1 + 90 + 700 + 6000 + 40000

Bài 4.      Tìm x theo cách nhanh nhất:

a)           x : 7 = 920690 : 70

b)           \displaystyle 5\times x-1952=2500-1947

c)            \displaystyle x\times 1999-x=1999\times 1997+1999

d)           \displaystyle \left( x+1 \right)+\left( x+2 \right)+\left( x+3 \right)+\left( x+4 \right)+\left( x+5 \right)=45

e)            ( x + 1) + (x + 3) + ( x +5) + (x + 7) + (x + 9) = 125

Bài 5.     Tìm x, biết:

a)            (1 + x) + (2 + x) + (4 + x) + (7 + x) + … + (22 + x) = 77

b)            x + 2 ´ x + 3 ´ x + 4 ´ x + … + 100 ´ x = 15150

c)            x – 4873 = (175 × 2 – 50 × 7) : 25 + 17

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s